Entreprise : CUMA DES TROIS FONTAINES - SIREN 334 076 346
Identité
Dénomination
CUMA DES TROIS FONTAINES
SIREN (siège)
334 076 346
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1985
Début d’activité
26/11/1985
Date de fin de la personne morale
16/12/2084
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Achat et utilisation en commun de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
6988.26 EUR
Adresse du siège
LES ORGONS 56490 GUILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAHIREL FABIEN , PATRICE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines
Nom, Prénom(s)
GOUEDO XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
La Grée-Saint-Laurent
Nom, Prénom(s)
JARNIGON FABRICE , OLIVIER , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Guilliers
Nom, Prénom(s)
LE HASIF STEPHANE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Guilliers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/11/1985
Siret
33407634600025
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Achat et utilisation en commun de matériel agricole
Autres Activités
Achat et utilisation en commun de matériel agricole
Adresse
LES ORGONS
56490 , GUILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/11/1985
Siret
33407634600017
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
LD MAIRIE
56490 , SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9615
Date d'ajout
10/12/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/06/2020 : Partant : JARNIGON Olivier, Trésorier Nouveau : JARNIGON Fabrice, Olivier, Joseph, Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CAPITAL INITIAL : 6 988.26 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).