Entreprise : CCMA ENTREPRISES - SIREN 334 055 597
Identité
Dénomination
CCMA ENTREPRISES
SIREN (siège)
334 055 597
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1985
Date de fin de la personne morale
06/12/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
RUE JEAN PERRIN 77290 MITRY-MORY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LOT 89
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIELLARD GHISLAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
GESBERT FLORENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PRAXOR AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/12/1985
Siret
33405559700028
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
bâtiment menuiseries bois pvc- fabrication & vente
Adresse
RUE lotissement 89 90 Rue Jean Perrin Zone Indst de Mitry Compans
77290 , Mitry-Mory - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LOT 89
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
33405559700036
Code APE
741J
Adresse
4 ALL DU MEGISSIER
77500 , CHELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
17/07/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 16/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
11/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 10/12/2012 ordonnant la cessation totale de l'activité
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
21/11/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 19-11-2012, convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire, maintient Monsieur NART Jean Louis juge commissaire , maintient Monsieur DEPRET Jean Claude Louis, juge commissaire suppléant, désigne la SCP Philippe Angel-Denis Hazane en la personne de Maître Angel liquidateur, 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX . Fixe la date de cessation des paiements au 19-11-2012. Autorise une poursuite d'activité jusqu'au 31-12-2012
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
03/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 02-07-2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois , soit jusqu'au 09-01-2013
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 09/01 /2012 ouvrant une procédure de sauvegarde et fixan t la fin de la période d'observation au 09/07/2012 . Mandataire judiciaire : Sté Philippe Angel-Denis Hazane en la personne de maître Angel 49-51 avenu e du Président Allende 77100 Meaux Administrateur: S.E.L. JEROME CABOOTER en la personne de Me CABOO TER 4 boulevard Michaël Faraday 77700 Serris dont la mission est d'assister le débiteur dans tous se s actes de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/12/1985
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LE MONI TEUR DE S.M. -APPORT FUSION AVEC LA CCMA INDUSTRIE S RCS MEAUX B 343819801 Mention du 04/04/2002 : -T ransfert du 4 impasse de Megissier 77500 CHELLES E T TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME LE 15.02.2002
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé Lot 89 90 Rue Jean Perrin Zone Indst de Mitry Compans 77290 Mitry-Mory : Observation depuis le 07/12/198 5 : CREATION DE CE FONDS A COMPTER DU 01 03 89. -M ODIF DU 27/02/1997 : PRISE EN LOCATION GERANCE D'U N FONDS ARTISANAL DE M.FOUTRY JEAN EXPLOITE AUPARA VANT AU 101 RUE DE LA FONTAINE JEAN VALJEAN 93370 MONTFERMEIL ET TRANSFERE A MITRY MORY A COMPTER DU 01/01/1997 JUSQU'AU 31/12/1997 ET RENOUVELABLE EN SUITE PAR TACITE RECONDUCTION. Mention du 27/07/20 06 : ACHAT DU FONDS EXPLOITE PRECEDEMMENT EN LOCAT ION GERANCE A M FOUTRY JEAN 323717116 RM A COMPTER DU 01.06.2006 PUBLIE DANS LE JOURNAL LE PAYS BRIA RD DU 18.07.2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).