Entreprise : L ETABLI DE BRETAGNE - SIREN 334 053 329
Identité
Dénomination
L ETABLI DE BRETAGNE
SIREN (siège)
334 053 329
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1985
Date de fin de la personne morale
26/11/2045
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.5 EUR
Adresse du siège
RUE DES AULNES 35590 SAINT-GILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECUYER JOEL , ANDRE , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Saint-Gilles
Nom, Prénom(s)
LECUYER JEAN , BAPTISTE , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1933
Commune de résidence
Pléneuf-Val-André
Nom, Prénom(s)
LONCLE ROBERT , JEAN , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Draveil
Nom, Prénom(s)
MAINGUY BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
MOYSAN JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/08/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33405332900010
Enseigne
L'ETABLI DE BRETAGNE
Code APE
361E
Origine du fonds
Apport
Activité principale
menuiserie, ébénisterie, décoration (début : 01.10.1985)
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
RUE DES AULNES
35590 , SAINT-GILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/07/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 29/06/2005 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
25/01/2005
Description
: REMPLACEMENT DE JUGE-COMMISSAIRE Par jugement du 25.01.2005, le Tribunal de Commerce a nommé Juge-Commissaire titulaire : Mr Yves GARNIER
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
11/01/2000
Description
: Le Tribunal de Commerce de RENNES a remplacé, en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Mr J. PIERRELEE par Mr J. DELAGE et en qualité de Juge-Commissaire suppléant : Mr H. COURTEL par Mr J. GIBOIRE
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
13/08/1998
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 11/08/1998 arrêtant le plan de redressement par cession totale de l'entreprise à la SARL HP 84, 8, Rue Pelouze, 75008 PARIS, RCS PARIS B 390 816 833 Commissaire à l'exécution du plan : Me Sophie GAUTIER 11, QUAI LAMENNAIS 35000 RENNES
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/01/1998
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 23/01/1998 prolongeant la période d'observation jusqu'au 21/07/1998.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/07/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 22/07/1997 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 23/01/1998. Cessation des paiements en date du 15/01/1997. Juge Commissaire : Mr Jacques PIERRELEE Représentant des Créanciers : Me Olivier MASSART 10 SQUARE VERCINGETORIX 35000 RENNES Administrateur : Me Sophie GAUTIER 11, QUAI LAMENNAIS 35000 RENNES dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/07/1997
Description
: Dépôt le 17.07.1997 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/11/1985
Description
Historique des observations depuis le 27/11/1985 : - PUBLICITE : OUEST - FRANCE. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.10.1985 AU 28.02.1990, SARL.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé rue des Aulnes Z A 35590 Saint-Gilles : Observation depuis le 27/11/1985 : - APPORT DE LECUYER JOEL, RCS RENNES A 322 444 688 PUBLICITE : OUEST FRANCE DU 05.03.1990.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 11/08/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).