Entreprise : IMMOBILIER SERVICE - SIREN 334 052 651
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2024)
Dénomination
IMMOBILIER SERVICE
SIREN (siège)
334 052 651
Date d'immatriculation au RNE
26/12/1985
Date de fin de la personne morale
25/12/2035
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
21 AV VICTOR HUGO 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUROU RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Marseille 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
TRANCHAND JEAN-PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Marseille 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
CHERIEF KAMEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/10/1985
Siret
33405265100026
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transaction sur immeubles et fonds de commerce - gestion immobilière- administrateur de biens
Adresse
2 RUE DOCTEUR HONNORAT
04000 , DIGNE-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1997
Siret
33405265100034
Code APE
703A
Adresse
20 ALL DES ERABLES
04160 , CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/04/2021
Siret
33405265100042
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion Immobilière et transactions immobilières.
Adresse
21 AV VICTOR HUGO
13100 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4942
Date d'ajout
20/02/2024
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à Foncia Terres Provence 327 918 231 R.C.S. Aix-en-provence réalisée le 01/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/01/2024
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 27/10/2023. Dénomination de l'associé unique : FONCIA TERRES DE PROVENCE, Aix-en-Provence : 327918231.
Numéro d'observation
2963
Date d'ajout
28/04/2023
Description
Radiation du RCS de Manosque le 31/12/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
34977
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Numéro d'observation
34977
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).