Entreprise : GOUR DE CHAULE - SIREN 333 977 049
Identité
Dénomination
GOUR DE CHAULE
SIREN (siège)
333 977 049
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1985
Début d’activité
01/11/1985
Date de fin de la personne morale
20/11/2035
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
La Société a pour objet la mise en valeur d'une exploitation viticole, et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant à l'objet ci-dessus indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la Société, son existence et son développement
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
18293.88 EUR
Adresse du siège
6 RTE NEUVE DOMAINE DU GOUR DE CHAULE 84190 GIGONDAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DU GOUR DE CHAULE
Représentants
Nom, Prénom(s)
FUMOSO PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1995
Commune de résidence
Gigondas
Nom, Prénom(s)
RAYMOND STEPHANIE
Nom d'usage
FUMOSO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Jacou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1985
Siret
33397704900019
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Mise en valeur d'une Esploitation viticole
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
6 RTE NEUVE DOMAINE DU GOUR DE CHAULE
84190 , GIGONDAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DU GOUR DE CHAULE
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
244
Date d'ajout
25/01/1988
Description
ANCIEN CO-GERANT PARTANT : BEAUMET ROLANDE A COMPTER DU 12 JANVIER 1988 JOURNAL : VAUCLUSE AGRICOLE DU 14 JANVIER 1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 120 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 18 293.88 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).