Entreprise : SARL BOILEVIN - SIREN 333 975 043
Identité
Dénomination
SARL BOILEVIN
SIREN (siège)
333 975 043
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1985
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 33397504300014
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1994
Date de fin de la personne morale
25/11/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.79 EUR
Adresse du siège
19 B RUE PIERRE LOTI 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENARD JEAN-MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Mauléon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/10/1985
Siret
33397504300022
Code APE
285D
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Fabrication et vente de matériel pour l'industrie de la chaussure ainsi que l'outillage pour l'industrie du moulage. La Mécanique générale en direct ou en sous traitance,la création,l'acquisition,la vente, l'échange,la prise à bail.
Adresse
19 B RUE 19B RUE Pierre Loti
16340 , L'Isle-d'Espagnac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/1985
Siret
33397504300014
Code APE
285D
Adresse
8 RUE JEAN MARCHAIS
16000 , ANGOULEME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/10/2005
Description
: Radiation d'office article 42 al. 1 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
21/10/2005
Description
: MOD D'OFFICE DU 21/10/2005 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 20/10/2005 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/03/2005
Description
: MOD D'OFFICE DU 09/03/2005 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 03/03/2005 nommant M COHEN Jean-Michel en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Monsieur Roland JORET Le Juge commissiaire suppléant étant : M VIEIRA Jean-François
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/10/2001
Description
- Date de cessation d'activité : 11/10/2001. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
11/10/2001
Description
: MOD.OFF.du 12.10.2001. Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 11/10/2001 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 26/09/2001. Juge Commissaire : M JORET Roland Liquidateur : ME TORELLI Jean-François 17 rue de Perigueux 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
27/09/2001
Description
: MOD D'OFFICE DU 27.09.2001 : Dépôt le 26.09.2001 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de ANGOULEME
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/09/2000
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 15/09/2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 11/10/2001 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 04/10/1985.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).