Entreprise : SCM D'ARCOLE - SIREN 333 953 875
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2022)
Dénomination
SCM D'ARCOLE
Sigle
SCM D ARCOLE
SIREN (siège)
333 953 875
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1985
Date de fin de la personne morale
20/11/2084
Forme juridique
Société civile de moyens
Associé unique
Oui
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
34 RUE CLAIRE PAUILHAC 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Gratentour
Nom, Prénom(s)
BOUCHMAL MYRIAM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BOURIAL FARID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Saint-Sulpice-la-Pointe
Dénomination
SARL BALARD FOURNIER PELLETIER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/10/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1985
Siret
33395387500015
Code APE
748K
Adresse
4 BD D ARCOLE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33395387500023
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'activite professionnelle de ses membres experts comptables
Adresse
34 RUE 34 Rue Claire Pauilhac
31000 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18701
Date d'ajout
13/12/1994
Description
Transfert du siège social PAR AGE DU 07.10.94, IL A ETE DECIDE LE TRANSFERT DU SIEGE DE TOULOUSE (31000), 4 BOULEVARD D'ARCOLE AU 34 RUE CLAIRE PAUILHAC. A COMPTER DU 07.10.94 L'OPINION INDEPENDANTE DU 09.12.94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2342
Date d'ajout
12/02/1992
Description
Nomination de co-gérant(s) NOMINATION DE MR BALARD ALAIN EN QUALITE DE CO-GERANT. DEMISSION DE MRS BOYER PHILIPPE ET CHEVALLIER GEORGES DE LEUR FONCTION DE CO-GERANTS. MRS APARICIO JULIEN ET PELLETIER JACQUES SONT MAINTENUS DANS LEUR FONCTION DE CO-GERANTS. A COMPTER DU 01/10/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).