Entreprise : LA CHATEAUNOVOISE - SIREN 333 915 338
Identité
Dénomination
LA CHATEAUNOVOISE
SIREN (siège)
333 915 338
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1985
Début d’activité
14/11/1985
Date de fin de la personne morale
13/11/2084
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériel machines et équipements Agricoles ou forestiers d'immeubles et ateliers de personnels spécialisés à l'usage exclusif des associés coopérateurs.
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
686.02 EUR
Adresse du siège
5 IMP MARTIAL IMBART 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME DURIEU EMILIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISSON EMILIE
Nom d'usage
DURIEU
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Châteauneuf-du-Pape
Nom, Prénom(s)
BOISSON JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Châteauneuf-du-Pape
Nom, Prénom(s)
DURIEU VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Châteauneuf-du-Pape
Nom, Prénom(s)
VACHE SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Sorgues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/11/1985
Siret
33391533800037
Enseigne
CUMA LA CHATEAUNOVOISE
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise à disposition de matériel machines et équipements Agricoles ou forestiers d'immeubles et ateliers de personnels spécialisés à l'usage exclusif des associés coopérateurs.
Autres Activités
Mise à disposition de matériel machines et équipements Agricoles ou forestiers d'immeubles et ateliers de personnels spécialisés à l'usage exclusif des associés coopérateurs.
Adresse
5 IMP MARTIAL IMBART
84230 , CHATEAUNEUF-DU-PAPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME DURIEU EMILIE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/10/1985
Siret
33391533800011
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
2 AV LOUIS PASTEUR
84230 , CHATEAUNEUF-DU-PAPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. FREDERIC BRUNIER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/1995
Siret
33391533800029
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
RTE DE COURTHEZON
84230 , CHATEAUNEUF-DU-PAPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2718
Date d'ajout
13/09/1996
Description
NOMINATION DU GAEC DU DOMAINE MATHIEU A CHATEAUNEUF DU PAPE (84) EN REMPLACEMENT DE CHAUSSE HENRI DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 24/06/1996
Numéro d'observation
1421
Date d'ajout
29/04/1996
Description
DEMISSION DE MR CHAUSSE HENRI, TRESORIER NOMINATION DE MR BRUNIER FREDERIC, TRESORIER, NE LE 07/02/1958 A AVIGNON (84), DEMEURANT 2, AVENUE LOUIS PASTEUR A CHATEAUNEUF DU PAPE (84) TRANSFERT DU SIEGE DE ROUTE DE COURTHEZON A CHATEAUNEUF DU PAPE (84) A CHATEAUNEUF DU PAPE (84) CHEZ MR BRUNIER FREDERIC, 2 AVENUE LOUIS PASTEUR A COMPTER DU 14/06/1995 JOURNAL : LA GAZETTE PROVENCALE DU 24/04/1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INSCRIPTION MODIFICATIVE No2237 EN DATE DU 28.11.1991 : MR BARROT ROBERT EST NOMME PRESIDENT A LA PLACE DE MR BOISSON JEAN-PIERRE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 28.06.1989. AGO DU 28.06.1989. ****** Concerne : BARROT ROBERT REPRESENTANT PERMANENT DE LA SCEA CHATEAU DES FINES ROCHES ET CHATEAU DU BOIS DE LA GARDE RCS CARPENTRAS 90 D 102 ****** Concerne : GAEC CLOS SAINT JEAN REPRESENTE PAR MME JOCELYNE MAUREL LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 686.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).