Entreprise : GFA DE LA MOTTE - SIREN 333 893 360
Identité
(Entreprise radiée le 10/05/2023)
Dénomination
GFA DE LA MOTTE
SIREN (siège)
333 893 360
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1985
Fermeture de l'établissement - 33389336000029
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2022
Fermeture de l'établissement - 33389336000011
- Date d'effet de la fermeture : 23/06/2020
Date de fin de la personne morale
29/10/2035
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
21180 EUR
Adresse du siège
25 PL DU MARECHAL LECLERC - LILLE 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIEU LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Guise
Nom, Prénom(s)
DIEU CHRISTINE
Nom d'usage
COLLET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Wailly-Beaucamp
Nom, Prénom(s)
DIEU FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Phalempin
Nom, Prénom(s)
DIEU GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Nom, Prénom(s)
DIEU BERTRAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Neufchâtel-Hardelot
Nom, Prénom(s)
DIEU NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/1985
Siret
33389336000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
FERME DE LA MOTTE
02120 , GUISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/06/2020
Siret
33389336000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'immeubles.
Adresse
25 PL 25 place du Maréchal Leclerc
59800 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
10/05/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-12-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
28/04/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 15-03-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 22-04-2022, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
21/07/2020
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A LILLE (59800) 25 PLACE DU MARECHAL LECLERC RC LILLE METROPOLE 2020D993 LE 23-06-2020
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/07/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).