Entreprise : DU MOULIN DE VISSAC - SIREN 333 880 995
Identité
Dénomination
DU MOULIN DE VISSAC
SIREN (siège)
333 880 995
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1985
Début d’activité
01/09/1984
Date de fin de la personne morale
14/11/2084
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Ovins lait bovins
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Qualité
Actif agricole
Capital social
49590 EUR
Adresse du siège
VISSAC 12290 SEGUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL ANTHONY , BRICE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1994
Commune de résidence
Ségur
Nom, Prénom(s)
VIDAL JEAN-MARIE , MARCEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Ségur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1984
Siret
33388099500019
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Ovins lait bovins
Autres Activités
Elevage d'ovins et de caprins,Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
VISSAC
12290 , SEGUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1374
Date d'ajout
02/11/2004
Description
Prorogation de durée de la personne morale - Départ de Vidal née Pouget Georgette comme gérante - capital social porte de 112 415.91 euros à 70 545 euros - durée de la société portée de 20 à 99 ans à compter du 01/09/2004 acté notarié du 22/09/2004 - la Volonte paysanne du 14/10/2004 Date d'effet : 01/03/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 737 400.00 FRF nouveau montant : 112 415.91 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).