Entreprise : EARL GIR AGRI - SIREN 333 870 061
Identité
Dénomination
EARL GIR AGRI
SIREN (siège)
333 870 061
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1985
Début d’activité
01/10/1985
Date de fin de la personne morale
29/10/2075
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
Exploitation agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
11 LD LA POITEVINIERE 79340 VASLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Vasles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33387006100020
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
11 LD LA POITEVINIERE
79340 , VASLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33387006100012
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD PRAILLES
86470 , BOIVRE-LA-VALLEE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
45820
Date d'ajout
30/03/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de NIORT Sous le numéro 18D141
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
51313
Date d'ajout
29/03/2018
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège le 31/12/2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/10/1985
Description
Historique des observations depuis le 30/10/1985 : PUBLICITE DE CONSTITUTION : LA NOUVELLE REPUBLIQUE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).