Entreprise : NOVOPTIQUE - SIREN 333 823 458
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2020)
Dénomination
NOVOPTIQUE
SIREN (siège)
333 823 458
Date d'immatriculation au RNE
09/10/1985
Fermeture de l'établissement - 33382345800018
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2004
Date de fin de la personne morale
08/10/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
11586.13 EUR
Adresse du siège
CENTRE COMMERCIAL DE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONOPRIX DILLON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUSTEL GUY , RAYMOND , EMILE
Qualité
Liquidateur, Associé unique (qui participe à l’activité EURL)
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Schoelcher
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1985
Siret
33382345800018
Nom commercial
ALAIN AFFLELOU
Code APE
524T
Origine du fonds
Création
Activité principale
Celle de l'objet social.
Adresse
CENTRE COMMERCIAL DE DILLON
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONOPRIX DILLON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
01/06/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8500
Date d'ajout
14/10/2014
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 25/05/2007 Décision de l'associé unique en date du 25/05/2007 Dénomination de l'associé unique : BRUSTEL Guy, Raymond, Emile Journal d'annonces légales : Régie Antillaise de Publicité du 04/06/2007
Numéro d'observation
2009
Date d'ajout
22/03/2006
Description
Dissolution anticipée de la société LE GERANT, MR BRUSTEL GUY RAYMOND EMILE, DEVIENT LIQUIDATEUR. LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE AU CENTRE COMMERCIAL DE DILLON - 97200 FORT DE FRANCE ANCIENNE ADRESSE DU GERANT : A 35 - GROS RAISINS - 97228 SAINTE LUCE NOUVELLE ADRESSE : RUE DES CAMPECHES - RAVINE TOUZA - 97233 SCHOELCHER Date d'effet : 01/07/2004
Numéro d'observation
2500
Date d'ajout
07/06/2001
Description
CESSION DE PARTS SOCIALES CEDANT : MR SANDER JEROME - MME ALAVOINE EVELYNE CESSIONNAIRE : SA OPT'ILES A COMPTER DU 10/08/2000
Numéro d'observation
2500
Date d'ajout
07/06/2001
Description
Changement de gérant PARTANT : MR SANDER JEROME ENTRANT : MR BRUSTEL GUY RAYMOND EMILE A COMPTER DU 18/10/2000
Numéro d'observation
4966
Date d'ajout
06/12/1999
Description
Modification autre ADJONCTION DU NOM COMMERCIAL: ALAIN AFFLELOU A COMPTER DU 01/07/99 AUGMENTATION DU CAPITAL: ANCIEN : 50 000 FRANCS NOUVEAU : 76 000 FRANCS A COMPTER DU 27/09/99
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 76 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 11 586.13 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).