Entreprise : SODEFA - SIREN 333 802 817
Identité
Dénomination
SODEFA
SIREN (siège)
333 802 817
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1985
Début d’activité
10/09/1985
Date de fin de la personne morale
14/11/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prestations de services et entretien général sous toutes ses formes auprès des collectivités et des particuliers - l'achat, la vente et la location de matériel et fournitures destinées à l'entretien ou à tout autre usage.
Code APE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
102 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAURE GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/09/1985
Siret
33380281700036
Code APE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente et location de matériel et fournitures destinées à l'entre- tien ou à tout autre usage.
Adresse
102 RUE DUGUESCLIN
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/12/1988
Siret
33380281700028
Code APE
747Z
Adresse
23 CRS ARISTIDE BRIAND
69300 , CALUIRE-ET-CUIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SECRETARIAT SERVICES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/077695
Date d'ajout
27/09/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/09/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/077626
Date d'ajout
27/09/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/09/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F21/061201
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F18/056458
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/11/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon. Date de cessation des paiements : 13/05/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 29/05/1989 - Transfert du siège social et ets principal de LYON 4ème, 14 rue Philippe de Lassalle à CALUIRE (69300), 23 cours Aristide Briand (Chez SECRETARIAT SERVICE) à compter du 24/12/88 Mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions statutaires
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).