Entreprise : CASTRES DISTRIBUTION - SIREN 333 748 705
Identité
Dénomination
CASTRES DISTRIBUTION
SIREN (siège)
333 748 705
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1985
Début d’activité
15/12/2010
Date de fin de la personne morale
28/10/2084
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Achat vente prodduits alimentaires, droguerie, parfumerie, habillement, bazar, bimbeloterie, jouets et autres ; vente au détail de produits alimentaires et d'entretien
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
5 RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Galaine MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
Montlaur MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1927
Commune de résidence
Sète
Dénomination
INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/2010
Siret
33374870500030
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Autres Activités
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
5 RUE D'AUTEUIL
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1986
Siret
33374870500022
Code APE
8121
Activité principale
Nettoyage courant des bâtiments
Adresse
RTE DE TOULOUSE
81100 , CASTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC LA CHARTREUSE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B1049015
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Par ordonnance en date du 17 octobre 2017 le président de commerce de Montpellier a désigné M. Jean-Marc Gieules en qualité de juge commissaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
10/05/2011
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
07/07/2004
Description
Ordonnance de Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 28 septembre 1998 décharge Maitre Philippe Pernaud de ses missions de co commissaire à l'exécution du plan et de mandataire Ad Hoc de l'article 90 qu'il exerçait aux côtés de Maitre Olivier Fabre disons toutefois que Maitre Pernaud assistera Maitre Fabre, jusqu'à la fin de l'année 1998 dans les opérations de répartition date d'effet : 28 septembre 1998
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
09/02/2000
Description
Par jugement en date du 7 janvier 200 le Tribunal de Commerce de Montpellier a désigné Mr Christian Masclaud en qualité de juge commissaire date d'effet : 7 janvier 2000
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/10/1996
Description
Suivant jugement en date du 14 juin 1996 le Tribunal de Commerce de Montpellier a désigné Me Philippe Pernaud 27 rue de l'Aiguillerie 34000 Montpellier au fonction de commissaire à l'exécution du plan en remplacement de la SCP Christine Pernaud-Dauverchain Philippe Pernaud-Orliac mandataire judiciaire à Montpellier à compter du 14 juin 1996
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/06/1996
Description
Suivant jugement en date du 14 juin 1996 le Tribunal de Commerce de Montpellier a désigné Me Philippe Pernaud 27 rue de l'Aiguillerie à Montpellier au fonction de représentant des créanciers en remplacement de la SCP Christine Pernaud-Dauverchain Philippe Pernaud-Orliac à compter du 14 juin 1996
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/05/1995
Description
Suivant jugement en date du 7 avril 1995 le Tribunal de Commerce de Montpellier a désigné Me Olivier Fabre et la SCP Ch.Pernaud-Dauverchain Ph.Pernaud-Orliac en qualité de mandataire Ad Hoc à compter du 7 avril 1995
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/07/1993
Description
Suivant jugement en date du 18 juin 1993 le Tribunal de Commerce de Montpellier a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 1989 de Castres Distribution Sarl à compter du 18 juin 1993
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/04/1991
Description
Le Tribunal de Commerce de Montpellier, suivant jugement du 23 mars 1991 admet le plan de cession pour Castres Distribution désigne commissaire à l'exécution du plan SCP P.Pernaud Ch.Pernaud Ph.Pernaud 27 rue de l'Aiguillerie Montpellier et Me Olivier Fabre 705 rue Saint Hilaire Montpellier durée du plan 4 ans à compter du 23/03/1991
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/03/1991
Description
Le Tribunal de Commerce de Montpellier suivant jugement du 14 mars 1991 a prononcé le redressement judiciaire régime général a désigné juge commissaire Mr Michel Fromont représentant des créanciers SCP P.Pernaud Ch.Pernaud Ph.Pernaud 27 rue de l'Aiguillerie 34000 Montpellier représentant des créanciers Me F. Mariotti 5 rue Mathieu Cros 81090 Valdurenque administrateur Mr Olivier Fabre 705 rue Saint Hilaire 34000 Montpellier administrateur Mr Rey 17 rue des Cordeliers 81000 Albi période d'observation de 6 mois, à compter du 14/03/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).