Entreprise : INTERINVESTISSEMENT - SIREN 333 734 481
Identité
Dénomination
INTERINVESTISSEMENT
SIREN (siège)
333 734 481
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1987
Date de fin de la personne morale
26/05/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
38 RUE DES DATS 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEURET HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Paris CEDEX 01
Nom, Prénom(s)
LANE CHRISTOPHER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Nom, Prénom(s)
MANCHEC JOEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Paris CEDEX 01
Nom, Prénom(s)
MELNICK HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Paris CEDEX 01
Nom, Prénom(s)
RIFFAUD SERGE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Le Chesnay
Nom, Prénom(s)
STEEDS DAVID , WILLIAM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/1985
Siret
33373448100026
Enseigne
INTERINVESTISSEMENT
Code APE
8907
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ACQUISITION, LA DETENTION, LA GESTION ET L'ALIENATION DE TOUTES VALEURS MOBI- LIERES ET DE TOUTES PARTICIPATIONS DANS TOUTES ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT : LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE...
Adresse
38 RUE DES DATS
51520 , SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/05/1987
Description
Historique : DU 29.06.1989 : REINSTALLATION APRES TRANSFERT DE BOLOGNE (92) 5 AVENUE DU MARECHAL JUI N A SAINT MARTIN SUR LE PRE (51) 38 RUE DES DATS A COMPTER DU 01.01.1989.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 15/03/1990. - Date de dissolution : 15/03/1990.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
DU 06.07.1989 : JUGEMENT PRONONCANT LE REDRESSE- M ENT JUDICIAIRE JUGE-COMMISSAIRE : MR GIRODIE REPRE SENTANT DES CREANCIERS : ME MORANGE, CENTRE D'AFFA IRES COLBERT - 34 RUE DES MOULINS A REIMS DU 07.08 .1989 : ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L'AC TIVITE POUR 1 MOIS DU 05.10.1989 : JUGEMENT AUTORI SANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR 4 MOIS A COMP TER DU 07.09.1989 DU 04.01.1990 : JUGEMENT AUTORIS ANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR 2 MOIS A COMPT ER DU 07.01.1990 DU 15.03.1990 : JUGEMENT PRONONCA NT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGE-COMMISSAIRE : MR GIRODIE LIQUIDATEUR : ME DARGENT, CENTRE D'AFFAIR ES COLBERT - 34 RUE DES MOULINS A REIMS CETTE DECI SION ENTRAINE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE CONFORM EMENT A L'ARTICLE 1844-7 DU CODE CIVIL. DU 19.1.95 : ANCIEN JUGE COMMISSAIRE MR GIRODIE NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE MR DERUE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).