Entreprise : LES ARTISANS COOPERATEURS BATI - SIREN 333 721 165
Identité
Dénomination
LES ARTISANS COOPERATEURS BATI
SIREN (siège)
333 721 165
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1985
Début d’activité
01/10/1985
Date de fin de la personne morale
17/12/2084
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1986
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société coopérative artisanale à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
Entreprise générale du batiment rénovation de l'habitat ancien
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
6097.96 EUR
Adresse du siège
RTE DE FOIX 09130 LE FOSSAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUAIX CLAUDE , GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Les Bordes-sur-Arize
Nom, Prénom(s)
EYCHENNE JEAN-PIERRE , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Sabarat
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33372116500012
Enseigne
SCOP "LES ART. COOPERATEUR DU BATIMENT"
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, RENOVATION DEL'HABITAT ANCIEN
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
09130 , LANOUX
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/10/1988
Siret
33372116500020
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
RTE DE FOIX
09130 , LE FOSSAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/003815
Date d'ajout
16/09/2022
Description
Radiation d'office en application de l'article R 123-136 du code de commerce (absence de régularisation après expiration d'un délai de trois mois suivant la mention d'office de cessation d'activité).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/002455
Date d'ajout
07/06/2022
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 07/06/2022
Numéro d'observation
F14/002659
Date d'ajout
11/12/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/10/2014.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/12/1985
Description
Historique des observations RCS : ANNONCE LEGALE LA TRIBUNE LIBRE DU 04.10.85 -oOo- A COMPTER DU 11.01.90 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS ANNONCE LEGALE LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 06.07.90 A COMPTER DU 16.07.92 : MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL (ANCIENNE : 30.09) ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 6.11.92 A COMPTER DU 26/06/97, MR PONS ROBERT EST REMPLACE PAR MR CLAUSTRE GEORGES EN QUALITE DE CO-GERANT INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 24/07/98 A COMPTER DU 25/06/98, AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 20 000 F A 40 000 F INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 24/07/98 Mention du 16/01/2002 : NOMINATION D'UN CO-GERANT Mr ARNAUD Henri Yvon A compter du : 17/07/2001 Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 11/01/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).