Entreprise : SCI DANTON - SIREN 333 720 365
Identité
(Entreprise radiée le 10/07/2020)
Dénomination
SCI DANTON
SIREN (siège)
333 720 365
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1985
Date de fin de la personne morale
20/10/2035
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DANTON 21210 SAULIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBLANC LIONEL , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Marsangy
Nom, Prénom(s)
DELZAIVE STEPHANE , PATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Fourchambault
Nom, Prénom(s)
BISSERON THIERRY , PIERRE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
CHAUSSY JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Chevannes
Nom, Prénom(s)
FAORO SANDRA , MARIE-ANGELE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
CATTEY PHILIPPE , ABEL , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Cuffy
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE EMMANUEL , JEAN-LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Montbard
Nom, Prénom(s)
LECOUET AUDREY , ESTELLE , ALICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Saint-Pierre-les-Nemours
Nom, Prénom(s)
NICOLAS CHRISTELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Darois
Nom, Prénom(s)
VAUTRIN FREDERIC , RAYMOND , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
BOULIC CLAUDE , PIERRE , YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
VENTALON ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Pouilly-en-Auxois
Nom, Prénom(s)
DE ABREU FERREIRA SEVERINE
Nom d'usage
DE ARO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Corvol-l'Orgueilleux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/09/1985
Siret
33372036500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'immeubles
Adresse
7 RUE 7 rue Danton
21000 , Dijon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8263
Date d'ajout
10/07/2020
Description
Radiation du RCS le 10/07/2020 avec effet au 30/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6847
Date d'ajout
18/06/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 16/12/2019 Liquidateur : FAORO Sandra Marie-Angèle Le siège de la liquidation est fixé à : 7 rue Danton 21210 Saulieu Journal d'annonces légales : le chatillonnais en date du 18/06/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).