Entreprise : GFA DES CAILLATTES - SIREN 333 657 898
Identité
Dénomination
GFA DES CAILLATTES
SIREN (siège)
333 657 898
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1985
Début d’activité
28/08/1985
Date de fin de la personne morale
17/10/2035
Forme juridique
GAF, Groupement agricole foncier
Activité principale
Propriété,jouissance,administration d'immeubles à destination agricole apportés aux Fins de conservation d'une exploitation et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement a cette activité
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
87307.55 EUR
Adresse du siège
70360 FERRIERES-LES-SCEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIDON ANNE-MARIE
Nom d'usage
TONNOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Montbéliard
Nom, Prénom(s)
FIDON BERNADETTE
Nom d'usage
DELAITRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Mailley et Chazelot
Nom, Prénom(s)
FIDON JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Ferrières-les-Scey
Nom, Prénom(s)
FIDON ESTELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Echirolles
Nom, Prénom(s)
FIDON VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Ferrières-les-Scey
Nom, Prénom(s)
FIDON CLAIRE
Nom d'usage
CHRETIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Raddon et Chapendu
Nom, Prénom(s)
FIDON FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Jussey
Nom, Prénom(s)
FIDON ETIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Vy-les-Lure
Nom, Prénom(s)
FIDON CATHERINE
Nom d'usage
ZULIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Corpeau
Nom, Prénom(s)
FIDON THERESE
Nom d'usage
PONSOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Athesans Etroitefontaine
Nom, Prénom(s)
FIDON PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Froideconche
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/08/1985
Siret
33365789800016
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Propriété,jouissance,administration d'immeubles à destination agricole apportés aux Fins de conservation d'une exploitation et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement a cette activité
Adresse
Chez M. Filon Martin
70360 , FERRIERES-LES-SCEY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ferrières-les-Scey
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 572 700.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 87 307.55 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).