Entreprise : SCEA DE LA HAUTE TANNERIE - SIREN 333 633 188
Identité
Dénomination
SCEA DE LA HAUTE TANNERIE
SIREN (siège)
333 633 188
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1985
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 31/12/2021
- Maintien de l'immatriculation au registre
Dissolution
- Dissolution avec liquidation
- Date de dissolution : 31/12/2021
- Identité du liquidateur : LEGROS MICHEL HENRI JOSEPH
Date de fin de la personne morale
29/09/2030
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Sans activité
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.5 EUR
Adresse du siège
LA HAUTE TANNERIE 53380 SAINT-HILAIRE-DU-MAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGROS MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
ST HILAIRE DU MAINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/07/1985
Siret
33363318800011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE
Adresse
LA HAUTE TANNERIE
53380 , ST HILAIRE DU MAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST HILAIRE DU MAINE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1487
Date d'ajout
19/05/2005
Description
Prorogation de durée de la personne morale DE 30 ANS/CONVERSION DU CAPITAL EN L'EURO PRES SOIT A 7.622,50 EUROS AU LIEU DE 7.622,45 EUROS/JOURNAL:COURRIER DE LA MAYENNE DU 14.10.2004. Date d'effet : 29/08/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1488
Date d'ajout
19/05/2005
Description
Changement d'associé(s) SUITE A ACTE DE CESSIONS DE PARTS, MME LEGROS MARGUERITE DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS D' ASSOCIEE ET EST REMPLACEE PAR MME LEGROS REGINE. Date d'effet : 15/01/2005
Numéro d'observation
2268
Date d'ajout
12/10/1995
Description
Démission du gérant A COMPTER DU 21.06.1995- CO-GERANTE PARTANTE/ MME LEGROS MARCGUERITE RESTE ASSOCIEE " NON GERANTE " (DEPOT DU 11.10.1995- N[ 1155- LE COURRIER DE LA MAYENNE DU 12.10.1995)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).