Entreprise : SCI DES IMMEUBLES DE LA FRISE - SIREN 333 632 115
Identité
(Entreprise radiée le 09/02/2022)
Dénomination
SCI DES IMMEUBLES DE LA FRISE
SIREN (siège)
333 632 115
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2002
Fermeture de l'établissement - 33363211500023
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2021
Fermeture de l'établissement - 33363211500015
- Date d'effet de la fermeture : 18/01/2016
Date de fin de la personne morale
16/10/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
24392 EUR
Adresse du siège
70 B AV DE L'EYGALA 38700 CORENC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARMAND DANIELLE , MARIE , ROSE , JULIENNE
Nom d'usage
PERONNET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
REPELLIN MICHEL , MARIE , VICTOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Corenc
Nom, Prénom(s)
REPELLIN CHRISTINE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
MOLLARET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Seyssins
Nom, Prénom(s)
ARMAND BERNADETTE , GERMAINE , MARIE
Nom d'usage
MEZZADRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Abidjan
Nom, Prénom(s)
ARMAND DOMINIQUE , CLAUDE , MARIE , JACQUELINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Saint-Égrève
Nom, Prénom(s)
ROGET JEAN-MARC , CHRISTIAN , ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MOLLARET SEVERINE , MARIE , ANNE
Nom d'usage
BASQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Saint-Genix-les-Villages
Nom, Prénom(s)
ARMAND CLAUDE , MARIE-THERESE , MARGUERITE
Nom d'usage
RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Nom, Prénom(s)
ARMAND ALAIN , MAURICE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
REPELLIN MAXENCE , MARIE , MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1985
Commune de résidence
Corenc
Nom, Prénom(s)
REPELLIN ALEXIS , MARIE , GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Corenc
Nom, Prénom(s)
ARMAND REGINE , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
COTTET-PUINEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Lans-en-Vercors
Nom, Prénom(s)
ARMAND GENEVIEVE , YVETTE , MARCELLE
Nom d'usage
DE PARSCAU DU PLESSIX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
ARMAND BRIGITTE , HELENE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1947
Siret
33363211500023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel.
Adresse
70 B AV 70 bis Avenue de l'Eygala
38700 , Corenc - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
33363211500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
99 B GRANDE RUE
38700 , LA TRONCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/015066
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 29/12/2020 - Siège de la liquidation : 70 bis Avenue de l'Eygala 38700 CORENC - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 07/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/002739
Date d'ajout
16/02/2016
Description
Transfert du siège social du 99 bis Grande Rue 38700 LA TRONCHE au 70 bis Avenue de l'Eygala 38700 CORENC à compter du 18/01/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).