Entreprise : SCI LES DORICES - SIREN 333 615 086
Identité
Dénomination
SCI LES DORICES
SIREN (siège)
333 615 086
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1985
Début d’activité
01/10/2021
Date de fin de la personne morale
10/10/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou de toute autre manière, de tous biens immobiliers et notamment de l'immeuble sis au lieudit les Dorices, à usage d'atelier, d'entrepôt et bureaux.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
19818.37 EUR
Adresse du siège
29 RUE DU MEUNIER 44210 PORNIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAUD MARIE-FRANCOISE , JEANNE , PIERRETTE
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Vallet
Nom, Prénom(s)
CARTRON JACQUELINE , THERESE , GEORGETTEA
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Vallet
Nom, Prénom(s)
MOREAU YVES , ROBERT , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Vallet
Nom, Prénom(s)
MOREAU ANDRE , PIERRE , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Vallet
Nom, Prénom(s)
MOREAU MICHEL , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
ROUSSELOT SIMONE , JEANNINE , FRANCE
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Pornic
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2021
Siret
33361508600035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou de toute autre manière, de tous biens immobiliers et notamment de l'immeuble sis au lieudit les Dorices, à usage d'atelier, d'entrepôt et bureaux.
Autres Activités
L'acquisition la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou de toute autre manière, de tous biens immobiliers et notamment de l'immeuble sis au lieudit les Dorices, à usage d'atelier, d'entrepôt et bureaux.
Adresse
29 RUE DU MEUNIER
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/1977
Siret
33361508600027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
34 RUE SAINT CHRISTOPHE
44330 , VALLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/1977
Siret
33361508600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ZI DES DORICES
44330 , VALLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
24/02/2022
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 29 R DU MEUNIER 44210 PORNIC RCS SAINT NAZAIRE LE 01-10-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/02/2022
Description
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).