Entreprise : SCI RAPHAEL JEAN-CHARLES - SIREN 333 602 852
Identité
Dénomination
SCI RAPHAEL JEAN-CHARLES
SIREN (siège)
333 602 852
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1985
Date de fin de la personne morale
12/09/2084
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
3 AV DES PLAGES 97354 REMIRE-MONTJOLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEAN-CHARLES RAPHAEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
JEAN-CHARLES PHILIP
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
JEAN-CHARLES NICOLAS , SERGE , ALBERT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/09/1985
Siret
33360285200027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété,l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire,par voie d'acquisition, d'échange, apport ou autrement.
Adresse
3 AV DES PLAGES
97354 , REMIRE-MONTJOLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/09/1985
Siret
33360285200019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
88 RUE VICTOR SEVERE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/06/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).