Entreprise : GAEC MORISSET - SIREN 333 532 125
Identité
Dénomination
GAEC MORISSET
SIREN (siège)
333 532 125
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1985
Début d’activité
01/09/1985
Date de fin de la personne morale
24/09/2075
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE - POLYCULTURE
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
180000 EUR
Adresse du siège
LES LANDES 49310 SAINT-PAUL-DU-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORISSET DAMIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
VIHIERS
Nom, Prénom(s)
MORISSET THIERRY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
VIHIERS
Nom, Prénom(s)
MORISSET JEROME
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
VIHIERS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1985
Siret
33353212500023
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE - POLYCULTURE
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LES LANDES
49310 , SAINT-PAUL-DU-BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT HILAIRE DU BOIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1985
Siret
33353212500015
Code APE
011A
Adresse
LES LANDES
49310 , LYS-HAUT-LAYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
660
Date d'ajout
14/03/2002
Description
CHANGEMENT DE L'ADRESSE PERSONNELLE DE MR MORISSET THIERRY. ANCIENNE MENTION : "LES LANDES" 49310 ST HILAIRE DU BOIS - NOUVELLE MENTION : LA COULEE 49310 ST PAUL DU BOIS A COMPTER RETROACTIVEMENT DU 01.04.1988 SUITE A UNE ERREUR MATERIELLE, MODIFICATION DE LA COMMUNE DONT DEPEND MR MORISSET DAMIEN. ANCIENNE MENTION §: ST HILAIRE DU BOIS - NOUVELLE MENTION : ST PAUL DU BOIS.
Numéro d'observation
115
Date d'ajout
22/01/2002
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 19.12.01, DEMISSION DE MR ET MME MORISSET NOEL ET MARIE THERESE DE LEURS FONCTIONS DE GERANTS A COMPTER DU 31.12.01 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE 400.000 F CE QUI LE PORTE DE 1.600.000 F A 1.200.000 F PUIS CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS, SOIT : 180.000 EUROS A COMPTER DU 01.01.02 - LA CLAUSE DE VARIABILITE EST SUPPRIMEE, LE CAPITAL EST DESORMAIS FIXE. PROROGATION DE LA DUREE DU GAEC DE 50 ANS CE QUI LA PORTE DE 40 ANS A 90 ANS A COMPTER DU 25.09.1985.
Numéro d'observation
594
Date d'ajout
22/03/1993
Description
NOMINATION DE MONSIEUR MORISSET DAMIEN EN QUALITE DE CO-GERANT A COMPTER DU 01.03.93 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 400.000 F CE QUI LE PORTE DE 1.200.000 F A 1.600.000 F. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU LIEUDIT "LES LANDES " A ST HILAIRE DU BOIS (49310) AU MEME LIEUDIT "LES LANDES" A ST PAUL DU BOIS A COMPTER DU 01.03.93
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).