Entreprise : HARMATAN - SIREN 333 520 013
Identité
Dénomination
HARMATAN
SIREN (siège)
333 520 013
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1985
Date de fin de la personne morale
24/09/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
42685.72 EUR
Adresse du siège
222 AV DU MAINE 75014 PARIS 14 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENGUAL LAURENT , ANDRE , CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/09/1985
Siret
33352001300041
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'INFORMATION, LE CONSEIL ET TOUTE AUTRE ACTIVITE VISANT A AIDERLES ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES DANS LA CONCEPTION, DE TOUTE ACTION DE COMUNICATION.
Adresse
222 AV 222 avenue du Maine
75014 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/1991
Siret
33352001300025
Code APE
741G
Adresse
43 RUE BOBILLOT
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
33352001300033
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
25 RUE DE LA CLEF
75005 , PARIS 5 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
25 A 27
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1985B1097819
Date d'ajout
23/08/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 23/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
29/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/05/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201501038 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, maintient M. Dominique Rain, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARLU Catherine Poli
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
26/03/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 26/03/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201501038 date de cessation des paiements le 28/08/2014, et a désigné juge commissaire : M. Dominique Rain, administrateur : SELARLU Catherine Poli 85 rue de la Victoire 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 26/09/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).