Entreprise : TEBOUL & ASSOCIES, COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES - SIREN 333 503 720
Identité
Dénomination
TEBOUL & ASSOCIES, COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES
SIREN (siège)
333 503 720
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1993
Début d’activité
04/07/1985
Date de fin de la personne morale
24/05/2092
Forme juridique
SCP d'huissiers
Activité principale
La société à pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice dans l'office d'huissier de justice auquel elle a été nommée en remplacement de maître Teboul, huissier de justice, démissionnaire, qui l'a présente à l'agrément de monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la justice à cette fin, la société s'est rendue cessionnaire dudit office elle peut acquérir ou prendre à bail tous immeubles et droits immobiliers nécessaires à l'exercice par ses membres de leurs fonctions d'huissiers de justice associés, ou devant servir notamment au logement de ceux-ci ou au personnel de la société ; elle peut généralement accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social sans porter atteinte au caractère civil professionnel de celui-ci.
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
25 B AV PIERRE GRENIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARTET PIERRE-OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
RENARDET STANISLAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
TEBOUL BENJAMIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2019
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
04/07/1985
Siret
33350372000034
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La société à pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice dans l'office d'huissier de justice auquel elle a été nommée en remplacement de maître Teboul, huissier de justice, démissionnaire, qui l'a présente à l'agrément de monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la justice à cette fin, la société s'est rendue cessionnaire dudit office elle peut acquérir ou prendre à bail tous immeubles et droits immobiliers nécessaires à l'exercice par ses membres de leurs fonctions d'huissiers de justice associés, ou devant servir notamment au logement de ceux-ci ou au personnel de la société ; elle peut généralement accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social sans porter atteinte au caractère civil professionnel de celui-ci.
Adresse
162 RUE DE PARIS
92190 , MEUDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/01/2019
Siret
33350372000059
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
25 B AV PIERRE GRENIER
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
08/11/2018
Siret
33350372000067
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exercice en commun par ses membres de la profession d'Huissier de Justice
Adresse
155 RUE DU DOCTEUR BAUER
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ENERGY 3
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/1985
Siret
33350372000026
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
15 RUE DES GALONS
92190 , MEUDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/11/2018
Siret
33350372000042
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
12 RUE ANSELME
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
31702
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).