Entreprise : V Y M - SIREN 333 489 573
Identité
Dénomination
V Y M
SIREN (siège)
333 489 573
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1985
Début d’activité
04/09/1985
Date de fin de la personne morale
14/10/2084
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
LA CREATION, L'ACQUISITION, LA VENTE DE TOUS FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT, VINS, LIQUEURS, LA VENTE A EMPORTER.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
9 RUE BELIDOR 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAKAHARA KEIICHI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Levallois Perret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/09/1985
Siret
33348957300019
Enseigne
SHINANO
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA CREATION, L'ACQUISITION, LA VENTE DE TOUS FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT, VINS, LIQUEURS, LA VENTE A EMPORTER.
Adresse
9 RUE BELIDOR
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1985B1166010
Date d'ajout
12/02/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 12/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
06/04/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 06/04/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201601071, date de cessation des paiements le 06/10/2014, et a désigné : juge commissaire Mme Françoise Maeght liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Bernard Corre 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
11985
Date d'ajout
20/02/1987
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :15 DECEMBRE 1986.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).