Entreprise : SCM MALAVIALLE - MOREAU - SIREN 333 454 460
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2022)
Dénomination
SCM MALAVIALLE - MOREAU
SIREN (siège)
333 454 460
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1985
Fermeture de l'établissement - 33345446000010
- Date d'effet de la fermeture : 29/10/2021
Date de fin de la personne morale
02/10/2035
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
2286.74 EUR
Adresse du siège
175 B AV CHARLES DE GAULLE 78740 VAUX-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALAVIALLE JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Vernouillet
Nom, Prénom(s)
MOREAU LOIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Chambourcy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/07/1985
Siret
33345446000010
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société a pour objet exclusif de faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir par elle même exercer leur profession - elle peut d une manière générale procéder à toutes opérations financières mobilières et immobilières se rapportant à l objet social et n altérant pas son caractère civil - en particulier la société considère comme de son objet : la prise en location de locaux leur aménagement et leur équipement afin De permettre aux médecins contractant d y exercer leur profession dans les meilleures conditions de confort et de technicité - la fourniture de tous les moyens matériels leur permettant l exercice de leur profession - a à cet effet elle prend en charge tous les frais inhérents à l exercice de la profession à l exception de certains frais à caractère professionnel mais propres à chaque associe et dont la liste sera établie chaque année d un commun accord - l institution le financement de tous systèmes d entraide et de solidarité devant l adversité obligatoires ou complémentaires Grace auxquels les associés pourront se protéger ainsi que leur famille - de par son essence même ladite société s engagé à ne jamais mettre les associés en désaccord avec les règlements de la déontologie médicale -
Adresse
175 B AV 175 BIS Rue DU GENERAL DE GAULLE
78740 , Vaux-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14800
Date d'ajout
18/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/12/2021
Description
Dissolution à compter du 29/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/10/2021, liquidateur : MALAVIALLE JEAN PIERRE, siège de la liquidation : 175 BIS Rue DU GENERAL DE GAULLE 78740 Vaux-sur-Seine, parution de la publicité légale : Affiches Versaillaises du 14/11/2021
Numéro d'observation
4608
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).