Entreprise : CUMA DE L ORXOIS - SIREN 333 450 187
Identité
Dénomination
CUMA DE L ORXOIS
SIREN (siège)
333 450 187
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1985
Début d’activité
13/09/1985
Détail de la cessation
Fermeture de l'établissement - 33345018700013
- Date d'effet de la fermeture : 08/09/2022
Date de fin de la personne morale
30/06/2055
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Achat de matériels agricoles pour les mettre à la disposition de ses sociétaires.
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU PLATEAU 02810 HAUTEVESNES FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSSUT LAURENT , LOUIS , ETIENNE
Qualité
Secrétaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Coulombs-en-Valois
Nom, Prénom(s)
DUWER JEAN-MARC , ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
GERMIGNY SOUS COULOMBS
Nom, Prénom(s)
DUFLOCQ DOROTHEE , MARIE-CHRISTIANE
Nom d'usage
DUWER
Qualité
Trésorier
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Coulombs-en-Valois
Nom, Prénom(s)
REGNIER PAUL , HENRI , LOUIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Chouy
Dénomination
SCEA DE LA GRANGE COSSUT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Coulombs-En-Valois
Dénomination
DE LA GRANDE SOLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Coulombs-En-Valois
Dénomination
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA FERME DE LIONVAL "SCEA DE LA FERME DE LIONVAL"
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chouy
Dénomination
DE LA FOSSEE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Coulombs-En-Valois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/1985
Siret
33345018700021
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat de matériels agricoles pour les mettre à la disposition de ses sociétaires.
Autres Activités
Achat de matériels agricoles pour les mettre à la disposition de ses sociétaires.
Adresse
3 RUE DU PLATEAU
02810 , HAUTEVESNES - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/1985
Siret
33345018700013
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
02810 , VEUILLY-LA-POTERIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/12/2006
Description
Textes libres : Représentant permanent de l'EARL MICHEL VIET, Trésorier: VIET Benjamin Marie Odile André,né le 10.4.1965 à REIMS (51),demeurant à ST GENGOULPH,de nationalité française.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).