Entreprise : RADIOS TAXIS ST NAZAIRE -RATANA - SIREN 333 426 609
Identité
Dénomination
RADIOS TAXIS ST NAZAIRE -RATANA
Sigle
RA.TA.NA.
SIREN (siège)
333 426 609
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1985
Début d’activité
13/08/1985
Date de fin de la personne morale
02/09/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société coopérative artisanale à responsabilité limitée
Activité principale
taxi
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Capital minimum
1683.5 EUR
Adresse du siège
45 RUE DE LA MATTE 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOUVET GUILLAUME , FABIEN , EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Trignac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/08/1985
Siret
33342660900025
Enseigne
RA.TA.NA.
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
taxi
Code APRM
4932ZA - Taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Adresse
45 RUE DE LA MATTE
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/08/1985
Siret
33342660900017
Code APE
602E
Adresse
11 RUE D'YPRES
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
28/03/2013
Description
Transmission universelle du patrimoine de la société LES TAXIS DE L'ESTUAIRE (421 642 448 RCS ST NAZAIRE), à compter du 01/01/2013.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
11/10/2012
Description
AU 10 07 2012 ANCIEN GERANT M GUIET DOMINIQUE NOUVEAU M MALDINEY YVES
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/01/2006
Description
225020060119 ********* Changement de gérant Date d'effet de la formalité: 20/12/2005 Anc. Gerant : Monsieur LAGARDE Jean Marc. GERANT : Monsieur GUIET Dominique.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/11/2002
Description
225020021128 ********* MODIFICATION. Date d'effet de la formalité: 22/06/2002 Anc. Gerant : M. LE MEUR Eric. GERANT : M. LAGARDE Jean Marc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/11/2001
Description
225020011114 ********* Changement composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 21/05/2001 Anc co-gerant : M. CAVALIN Robert René François. Anc co-gerant : Mme GOUTTES née JAGUENEAU Françoise Suzanne. GERANT : M. LE MEUR Eric.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/09/1985
Description
Historique : FORME DE LA STE : COOPERATIVE ARTISAN ALE A RESPON- SABILITE LIMITEE, A CAPITAL VARIABLE DONT LE MON- TANT NE PEUT ETRE INFERIEUR A 10 000 F ADRESSE ANTERIEURE : SIEGE & Pal ETS - ST NAZAI RE 11 RUE D'YPRES (transfert du 1/09/92) - MODIF. du 9/11/2001 : Aux termes de l'AGE du 21/5/2001, M r LE MEUR Eric a été nommé en qualité de Gérant, e n remplacement de Mr CAVALIN Robert & de Mme JAGUE NEAU épouse GOUTES Françoise, démis- sionnaires.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/09/1985
Description
Observations concernant l'établissement situé 45 r ue de la Matte 44600 Saint-Nazaire : Installé a ce tte NOUVELLE ADRESSE depuis le 1/9/92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).