Entreprise : SCI LES FABRES - SIREN 333 424 307
Identité
(Entreprise radiée le 06/01/2024)
Dénomination
SCI LES FABRES
SIREN (siège)
333 424 307
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1985
Fermeture de l'établissement - 33342430700036
- Date d'effet de la fermeture : 27/01/2020
Fermeture de l'établissement - 33342430700010
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2017
Fermeture de l'établissement - 33342430700028
- Date d'effet de la fermeture : 02/05/2019
Date de fin de la personne morale
02/12/2045
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
21 CHE DES LIMITES 30330 TRESQUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Loudes
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRET BERNARD , JEAN-MARIE , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Saint-Hilaire-d'Ozilhan
Dénomination
ETS PERRET
Qualité
Autre
Commune de résidence
Tresques
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
33342430700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
PORTE VALETTE
04210 , VALENSOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/2017
Siret
33342430700028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LOUDES
11400 , CASTELNAUDARY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ARTERRIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/2019
Siret
33342430700036
Nom commercial
SCI LES ROUBINES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, la gestion, la mise en valeur de tous immeubles.
Adresse
21 CHE 21 Chemin des Limites
30330 , Tresques - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/017630
Date d'ajout
23/09/2019
Description
A compter du 24.04.2019 : Modification relative aux associés de société civile : PERRET Bernard Jean-Marie François nom d'usage : PERRET Bernard devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3453
Date d'ajout
15/07/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social Chez Arterris Loudes 11451 CASTELNAUDARY CEDEX au 21 Chemin des Limites 30330 TRESQUES à compter du 02/05/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 11/07/2019 sous le numéro A2019/007172)
Numéro d'observation
F19/013310
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Transfert du principal établissement au 21 Chemin des Limites 30330 TRESQUES à compter du 02/04/2019
Numéro d'observation
F19/013310
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Immatriculation d'une personne physique suite à transfert de l'établissement principal : Ancien établissement principal : (Greffe du Tribunal de Commerce de Carcassonne) Nouveau établissement principal : 21 Chemin des Limites 30330 TRESQUES à compter du 02/04/2019
Numéro d'observation
3071
Date d'ajout
29/08/2017
Description
Radiation du RCS le 29/08/2017 avec effet au 31/07/2017 Transfert du siège social à compter du 31/07/2017 du Porte Valette04210 Valensole au Chez Arterris - Loudes 11451 Castelnaudary
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1562
Date d'ajout
29/10/1997
Description
Changement de gérant Tm
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).