Entreprise : CARPOVIC BATIMENT - SIREN 333 374 411
Identité
Dénomination
CARPOVIC BATIMENT
SIREN (siège)
333 374 411
Date d'immatriculation au RNE
02/09/1985
Date de fin de la personne morale
01/09/2065
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
39636.74 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES PALIS 77140 NEMOURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARPOVIC JEAN CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Nom, Prénom(s)
CARPOVIC CHRISTINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CARPOVIC LISE HOURDEQUIN NEE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Montigny-sur-Loing
Dénomination
BSV AUDIT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1988
Siret
33337441100028
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Adresse
14 RUE Zone Industrielle 14 rue des Päl is
77140 , Nemours - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3026
Date d'ajout
11/05/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 28/10/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 260 000.00 FRF nouveau montant : 39 636.74 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/11/1998
Description
: --- DECISION DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE NONOBSTANT LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SUIVANT AGO DU 30 06 98 A COMPTER DU 30 06 98
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/08/1992
Description
: --- AUGMENTATION DU CAPITAL ANCIEN CAPITAL 130000FRS NOUVEAU CAPITAL 260000FRS TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA:MR CAPOVIC JEAN CLAUDE EST NOMME PCA NOMINATION EN QUALITE D'ADMINSTRATEURS DE MME CARPOVIC LISE,ROSIQUE CLAIRE,CASSE CHRISTINE A COMPTER DU 30/06/92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).