Entreprise : GAEC DE BERET - SIREN 333 327 963
Identité
Dénomination
GAEC DE BERET
Sigle
GAEC DE BERET
SIREN (siège)
333 327 963
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1985
Date de fin de la personne morale
20/08/2020
Forme juridique
6500
Capital social
2667.86 EUR
Adresse du siège
32230 LOUSLITGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHATILLON JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
MARCIAC
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
MARCIAC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1985
Siret
33332796300018
Code APE
0100
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE
Adresse
32230 , LOUSLITGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOUSLITGES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1889
Date d'ajout
07/11/1986
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - NOMINATION DE DEUX LIQUIDA- TEURS MR LEMAIRE THIERRY ET MR CHATILLON JEAN-CLAUDE DT A LOUSLIT- GES (LA GAZETTE CONDOMOISE DU 1ER NOVEMBRE 1986) A COMPTER DU 31/12/86
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE. NOMINATION DE LIQUIDATEURS : MRS THIERRY LEMAIRE ET J-CLAUDE CHATILLON DEMEURANT TOUS DEUX A LOUSLITGES 32230 MARCIAC A COMPTER DU 31.12.1986 LA GAZETTE CONDOMOISE DU 1ER NOVEMBRE 1986. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 17 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 667.86 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).