Entreprise : GAEC DE LA JARRIE - SIREN 333 321 123
Identité
Dénomination
GAEC DE LA JARRIE
SIREN (siège)
333 321 123
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1985
Date de fin de la personne morale
19/08/2084
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
234000 EUR
Adresse du siège
LA JARRIE 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURET GUILLAUME , ALEXANDRE , SERGE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Saint-Père-en-Retz
Nom, Prénom(s)
LIVENAIS LOIC , LUCIEN , FRANCIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Etriché
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/11/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1985
Siret
33332112300015
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Nature de l'établissement
Activité principale
biens agricoles apportés par les associés, achetes ou pris a bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres et généralement toute activités se rattachant a cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement. (l'exploitation des ...)
Adresse
LA JARRIE
44320 , SAINT-PERE-EN-RETZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/11/2020
Description
Radiation d'office après dissolution (article R. 123-131 du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/09/2009
Description
915020090916 ********* Dissolution après cessation d'activité Date d'effet de la formalité: 06/01/2009 Dissolution anticipée de la société. Anc. Gérant : Mr DURET Guillaume Alexandre Serge. Anc. Gérant : Mr LIVENAIS Loïc Lucien Francis. Liquidateur amiable : Mr DURET Guillaume Alexandre Serge. Liquidateur amiable : Mr LIVENAIS Loïc Lucien Francis. SIEGE LIQUIDATION AU DOMICILE DE MR DURET
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/03/2001
Description
225020010305 ********* Changement de co-gérant Date d'effet de la formalité: 31/12/2000 Anc co-gerant : Mr GAUTIER MICHEL JOSEPH EMILE. Anc co-gerant : Mme GAUTIER née PITARD MARIE-THERESE. Anc co-gerant : Mr GOUY DIDIER YVES ALBERT JOSEPH. Anc co-gerant : Mr AVRIL PHILIPPE PAUL JOSEPH MAURICE. CO-GERANT : Mr DURET Guillaume Alexandre Serge. CO-GERANT : Mr LIVENAIS Loic Lucien Francis.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/08/1985
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : OUEST FRANCE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 06/01/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).