Entreprise : SCI NAJBERG - SIREN 333 295 855
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2019)
Dénomination
SCI NAJBERG
SIREN (siège)
333 295 855
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1985
Fermeture de l'établissement - 33329585500014
- Date d'effet de la fermeture : 06/03/2005
Fermeture de l'établissement - 33329585500022
- Date d'effet de la fermeture : 10/01/2019
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
40 RUE DE L ALMA 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAJBERG SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
NAJBERG DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Tourmignies
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/1985
Siret
33329585500014
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES LEUR AMENAGEMENT ET L'EDIFICATION DE TOUTES CONSTRUCTION NOTAMMENT L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE A ROUBAIX 60, RUE DE L'ALOUETTE
Adresse
60 RUE 60 rue de L Alouette
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/03/2005
Siret
33329585500022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
40 RUE DE L ALMA
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/04/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 10-01-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/09/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 15-07-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres et Territoires DU : 27-07-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/07/1985
Description
Observations concernant l'établissement situé 60 r ue DE L'ALOUETTE 59100 Roubaix : Mention du 24/03/ 2006 : FONDS TRANSFERE A DATER DU 06/03/05 DU 26 P LACE DES BLEUETS 59000 LILLE (RCS LILLE 1996D33)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/07/1985
Description
Historique : MODIFICATION DU 25/1/1996 : SIEGE SOC IAL TRANSFERE AU 26 PLACE AUX BLEUETS LILLE RCS LI LLE 96D33 EN DATE DU 1/11/1995 Mention du 24/03/20 06 : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 6/3/2005 SON SIEGE SOCIAL DU 26 PLACE AUX BLEUETS LILLE (R CS LILLE 1996D33). ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREF FE DE ROUBAIXLE 24/7/1985 ET PUBLIE DANS LA GAZETT E DU 15/6/1985 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUB AIX-TOURCOING LE 24/3/2006 PUBLIE DANS L'INDICATEU R DU 18/3/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).