Entreprise : SCI LES MITANS - SIREN 333 285 518
Identité
Dénomination
SCI LES MITANS
SIREN (siège)
333 285 518
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1991
Début d’activité
01/10/1985
Date de fin de la personne morale
23/12/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
achat entretien construction de tous immeubles et leur exploitation par voie de location ladite activité ayant exclusivement un caractère civil.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524 EUR
Adresse du siège
67 AV DE VERDUN 77470 TRILPORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUTRUILLE CAROLE , ANNE
Nom d'usage
LAIZET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Nom, Prénom(s)
BUTRUILLE STEPHANIE , PERRINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
BUTRUILLE ALAIN , EMILE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Germigny-l'Evêque
Nom, Prénom(s)
BUTRUILLE JULIEN , MATHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
LAIGNEL ELISABETH , SUZANNE , MARIE
Nom d'usage
BUTRUILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Germigny-l'Évêque
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33328551800028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
achat entretien construction de tous immeubles et leur exploitation par voie de location ladite activité ayant exclusivement un caractère civil.
Autres Activités
achat entretien construction de tous immeubles et leur exploitation par voie de location ladite activité ayant exclusivement un caractère civil.
Adresse
67 AV DE VERDUN
77470 , TRILPORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/12/1991
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE D'E PERNAY LE 07/08/1985 PUBLIE DANS PETITES AFFICHES MATOT BRAINE DU 30/07/1985 TRANSFERT A MEAUX A COM PTER DU 05/09/1991 PUBLIE DANS LE MONITEUR DE SEIN E ET MARNE ANCIEN SIEGE : 11 RUE DU RONDEAU A MONT MIRAIL
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).