Entreprise : SCI NORD ATLANTIQUE - SIREN 333 256 600
Identité
Dénomination
SCI NORD ATLANTIQUE
SIREN (siège)
333 256 600
Date d'immatriculation au RNE
05/07/1985
Début d’activité
22/04/1985
Date de fin de la personne morale
04/07/2035
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Celle de l'objet social.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
38264.7 EUR
Adresse du siège
LD FONDS BRULE 97214 LORRAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOUISON IENE , VINCENTE
Nom d'usage
MOUNOUCHY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Le lorrain
Nom, Prénom(s)
SAXEMARD MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1935
Commune de résidence
Lorrain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/04/1985
Siret
33325660000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Celle de l'objet social.
Autres Activités
Celle de l'objet social.
Adresse
LD FONDS BRULE
97214 , LORRAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3868
Date d'ajout
24/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/11/2009 : Partant : RILOS Jean-Claude, Etienne, Co-Gérant Partant : RILOS Jean-Claude Etienne, Gérant(e) Nouveau : MOUNOUCHY Iène Vincente, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2438
Date d'ajout
14/05/2003
Description
Changement de gérant PARTANT MR CELCAL VICTOR NOUVEAU MR RILOS JEAN-CLAUDE A COMPTER DU 08/03/2003
Numéro d'observation
1502
Date d'ajout
31/03/2003
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général CESSATION DES PAIEMENTS : 18/09/2001 JUGE COMMISSAIRE : MME SYLVIE COLLIERE ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :ME ALAIN MIROITE DE LA SCP F.MICHEL & D.VALDMAN REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MICHEL BES A COMPTER DU 18/03/2003
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 251 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 264.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).