Entreprise : SCI KERGRUET - SIREN 333 233 708
Identité
Dénomination
SCI KERGRUET
SIREN (siège)
333 233 708
Date d'immatriculation au RNE
18/09/1985
Début d’activité
01/08/1985
Date de fin de la personne morale
17/09/2035
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Gestion des immeubles appartenant à la société
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
77749 EUR
Adresse du siège
LD KERVARIGEON 56360 BANGOR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET BERNADETTE , MARIE
Nom d'usage
GRUET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Bangor
Nom, Prénom(s)
GRUET JULIEN , ANTOINE , ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Nom, Prénom(s)
GRUET CHARLOTTE , EDITH , JULIETTE
Nom d'usage
JARQUIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Chambourcy
Nom, Prénom(s)
GRUET BENOIT , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Saint-Germain-En-Laye
Nom, Prénom(s)
GRUET NICOLAS , GHISLAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
GRUET STEPHANE , BRUNO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
GRUET SOPHIE , JACQUELINE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
BIGOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Bures-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
GRUET ALAIN , PIERRE , YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1935
Commune de résidence
Bangor
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1985
Siret
33323370800010
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion des immeubles appartenant à la société
Adresse
LD KERVARIGEON
56360 , BANGOR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N0 2001-474 du 30 mai 2001 ancien montant : 510 000 FRF nouveau montant : 77 749 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).