Entreprise : FOUSSARGUES SCI - SIREN 333 221 794
Identité
(Entreprise radiée le 21/06/2021)
Dénomination
FOUSSARGUES SCI
SIREN (siège)
333 221 794
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1985
Fermeture de l'établissement - 33322179400014
- Date d'effet de la fermeture : 21/06/2021
Date de fin de la personne morale
03/11/2035
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
MAS GAREL 30700 AIGALIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAN DINTHER MICHELINA , AGNES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Sauve
Nom, Prénom(s)
SCHMIDT FRANCOISE
Nom d'usage
DE HAYNIN DE BRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
Mulhouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/11/1985
Siret
33322179400014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE ADMINISRATION EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DES IMMEUBLES QUI SERONT APPORTES A LA DATE OU ACQUIS PAR ELLE
Adresse
Domaine DE VIDEBOUTEILLE
30610 , Sauve - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6609
Date d'ajout
24/09/1996
Description
AUX TERMES D'UN ACTE RECU PAR MAITRE ARNAUD JEAN PAUL EN DATE DU 17.5.96 MME MICHELINA AGNES VAN DINTHER, DEMEURANT A SAUVE, DOMAINE DE VIDEBOUTEIL LE, NEE L E 9.2.53 A VALKENSWAARD (PAYS BAS) A ETE NOMMEE CO GERANTE A COMP TER DU 17.5.96 EN REMPLACEMENT DE MR GUY DE HAYNIN DE BRY TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE FOUSSARGUES COMME D'AIGALIERS 30700 UZES A SAUVE, DOMAINE DE VIDEBOUTEILLE AU 17.5.96 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 24.9.96 CEVENNES MAGAZINE 13.07.96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
970
Date d'ajout
06/02/1995
Description
IL RESULTE D'UNE DECISION DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES REUNIS LE 20.07. 94 QU'ONT ETE NOMMES GERNATS DE LA SOCIETE MR GUY DE HAYNIN DE BRY, DEMEURANT A 14230 LONGUEVILLE - ISIGNY SUR MER NE LE 31.8.24 A STRASBOURG ET MME FRANCOISE DE HAYNIN DE BRY NEE SCHMIDT, DEMEURANT A MULHOUSE DORNACH 16 RUE GALILEE, NEE LE 13.5.33 A STRASBOURG EN REMPLACEMENT DE MR MARC DE HAYNIN DE BRY, DECEDE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 6.2.95 LE REPUBLICAIN D'UZES 1.9.94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).