Entreprise : EARL DE LA VILLE BILLY - SIREN 333 186 542
Identité
Dénomination
EARL DE LA VILLE BILLY
SIREN (siège)
333 186 542
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1985
Début d’activité
01/07/1985
Date de fin de la personne morale
28/07/2035
Date de clôture
30/06
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE - POLYCULTURE ELEVAGE
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
65700 EUR
Adresse du siège
LA VILLE BILY 22400 LAMBALLE-ARMOR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN ISABELLE
Nom d'usage
CANTIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
LAMBALLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
33318654200010
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE - POLYCULTURE ELEVAGE
Autres Activités
Elevage de porcins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA VILLE BILY
22400 , LAMBALLE-ARMOR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA POTERIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3418
Date d'ajout
31/07/2006
Description
FIN DES FONCTIONS DE GERANT DE MR PASCAL CANTIN. REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER DE 188 731,88 EUROS A 127 752,27 EUROS PUIS 127 500 EUROS.CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE. NOUVELLE FORME: EARL - ANCIENNE FORME: GAEC. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE. NOUVELLE DENOMINATION: EARL DE LA VILLE BILLY - ANCIENNE DENOMINATION: GAEC DE LA VILLE BILLY. Date d'effet : 30/03/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
421
Date d'ajout
01/02/1996
Description
RETRAIT DE MME TERCHEL MARIE-THERESE EN QUALITE DE GERANTE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 1 238 000 FRS PROROGATION DE LA DUREE PORTEE A 50 ANS A COMPTER DU :31/12/95
Numéro d'observation
1555
Date d'ajout
19/05/1989
Description
CAPITAL PORTE A 1.438.000 FRS - DEMISSION DE MR CANTIN JEAN DE SES FONCTIONS DE GERANT. NOMINATION DE MME CANTIN NEE GUERIN ISABELLE ET DE MR CANTIN PASCAL EN QUALITE DE NOUVEAUX CO-GERANTS A COMPTER DU 01/02/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 238 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 188 731.88 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).