Entreprise : MEDI CONSEILS - SIREN 333 162 451
Identité
(Entreprise radiée le 16/03/2021)
Dénomination
MEDI CONSEILS
SIREN (siège)
333 162 451
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1985
Date de fin de la personne morale
06/08/2084
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
7637.69 EUR
Adresse du siège
26 A RUE DES BERNARDINS 75005 PARIS 5 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Magre JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
Magre OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Vétraz-Monthoux
Nom, Prénom(s)
Magre JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
Beaudeux FRANCOISE
Nom d'usage
Magre
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1940
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
Magre JEAN-PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
33316245100020
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de biens immobiliers
Adresse
26 A RUE 26A rue des Bernardins
75005 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1992D0063123
Date d'ajout
16/03/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 17-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1992D0063114
Date d'ajout
27/11/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 14-10-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 22-10-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/10/2015
Description
Personne morale ayant participé à l'opération de fusion : SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION MAGRE - société civile - 23 boulevard Lelasseur 44000 Nantes - 334 960 028 RCS Nantes
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
16130
Date d'ajout
17/03/1992
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SARL SE TRANSFORME EN SOCIETE CIVILE A COMPTER DU 23 DECEMBRE 1991 RADIATION DU 89B3022 LE 16 MARS 1992. SE TRANSFORME EN A COMPTER DU RADIATION DU
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).