Entreprise : DISTAR - SIREN 333 161 321
Identité
(Entreprise radiée le 10/02/2021)
Dénomination
DISTAR
SIREN (siège)
333 161 321
Date d'immatriculation au RNE
08/08/1985
Date de fin de la personne morale
07/08/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
1 RUE GUILLAUME DES BARRES 89340 VILLENEUVE-LA-GUYARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTESINO MARTINE , LYDIA , RAYMONDE
Nom d'usage
AMISSE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Fontainebleau
Nom, Prénom(s)
AMISSE ERIC , MARCEL , ROLAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Fontainebleau
Nom, Prénom(s)
BRION GILLES , ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Neuville-sur-Oise
Dénomination
ERIC SULPICE EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chartres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/08/1985
Siret
33316132100034
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce à dominante alimentaire situé à Villeneuve la Guyard (89340) 1 Rue des Barres, sous l'enseigne "intermarche" et station-carburant
Adresse
1 RUE 1 Rue Guillaume des Barres
89340 , Villeneuve-la-Guyard - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/08/1985
Siret
33316132100018
Code APE
702C
Adresse
21 RUE GUSTAVE EIFFEL
89340 , VILLENEUVE-LA-GUYARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 30/11/2020 Dénomination de l'associé unique : SA MALCANO - RCS Sens 419 463 021 Journal d'annonces légales : L'Yonne Républicaine en date du 04/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/08/1985
Description
Historique des observations depuis le 08/08/1985 : Publicité constitution : L'YONNE REPUBLICAINE MODIFICATION DU 20.03.2003 Fonds donné en location-gérance à la STE MALCANO (B 419 463 021) à compter du 3.09.2001 Modification du 22.10.2003 Transformation de la SA à conseil d'administration en Société par Actions Simplifiée à compter du 27.11.2002, sans création d'être moral nouveau. Rapport du commissaire à la transformation déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de SENS en date du 20.11.2002 sous le n° 2200910 Publicité transformation : LA LIBERTE DE L'YONNE Modification du 23.12.2005 Résiliation du contrat de location-gérance établi avec la STE MALCANO - Effet au 19.10.2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).