Entreprise : DE VIRIS - SIREN 333 148 799
Identité
Dénomination
DE VIRIS
SIREN (siège)
333 148 799
Date d'immatriculation au RNE
31/10/1986
Date de fin de la personne morale
30/10/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
198183.72 EUR
Adresse du siège
29 AV HENRI GINOUX 92120 MONTROUGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLINEAU CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1938
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
OBADIA ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
QUEROL - FERRER MURIELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
ST-CLOUD
Nom, Prénom(s)
RICHARD EMMANNUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Montigny-le-Bretonneux
Dénomination
STE HELIOS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/07/1986
Siret
33314879900039
Code APE
7701
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Ttes activités de conseil, d'études et de prestations de Serivce dans les domaines commerciaux, Adminsitratifs et financiers. Ttes activités de fabrication de vente, notamment, mais non limitativement, dans les domaines de l'imprimerie, de l'édition et des techniques d'informatique et de Telecommunciation sous Ttes leurs formes ; La prise de participations, droits et intérêts sous quelque forme et quelque manière, que ce soit, dans Ttes entreprises ou Stes, leur administration et leur aliénation.
Adresse
29 AV HENRI GINOUX
92120 , MONTROUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49567
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/01/1997
Description
Arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12/12/1996 Déclare prescrite l'action engagée sur e fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre de la société Locamic devenue Loxxia infirme les jugements des 27 avril 1994 et 14 mars 1996
Numéro d'observation
41394
Date d'ajout
25/11/1996
Description
Ordonnance du 02-11-1996 Monsieur le juge commissaire au redressement judiciaire de : de Viris, a mis fin à la mission de représentant des créanciers de me Ouizille -
Numéro d'observation
98694
Date d'ajout
26/03/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14-03-1996 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Locamic et m. a.Obadia à concurrence de 50 Millions de francs - .
Numéro d'observation
23350
Date d'ajout
07/11/1989
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 30 Juin 1989 -
Numéro d'observation
1542
Date d'ajout
28/10/1986
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).