Entreprise : SOCIETE CIVILE Z.S. - SIREN 333 074 813
Identité
(Entreprise radiée le 05/01/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE Z.S.
SIREN (siège)
333 074 813
Date d'immatriculation au RNE
19/07/1985
Fermeture de l'établissement - 33307481300010
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/2012
Fermeture de l'établissement - 33307481300028
- Date d'effet de la fermeture : 02/12/2022
Date de fin de la personne morale
18/07/2084
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
4587.24 EUR
Adresse du siège
4 RUE PAUL BAUDRY 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Znagui ANIA
Nom d'usage
Sellier
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sellier ROMAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sellier JULIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sellier GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/06/1985
Siret
33307481300010
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE 11 RUE des Clercs
57000 , METZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
METZ
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/06/1985
Siret
33307481300028
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE PAUL BAUDRY
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014D013338
Date d'ajout
05/01/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 02-12-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos DU : 22-12-2022, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014D0133312
Date d'ajout
05/01/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 02-12-2022
Numéro d'observation
99999
Date d'ajout
28/03/2014
Description
Radiation d'office
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/03/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).