Entreprise : SCI GROUPE MEDICAL ET DENTAIRE DU VAL - SIREN 333 062 255
Identité
(Entreprise radiée le 06/05/2019)
Dénomination
SCI GROUPE MEDICAL ET DENTAIRE DU VAL
SIREN (siège)
333 062 255
Date d'immatriculation au RNE
19/07/1985
Fermeture de l'établissement - 33306225500018
- Date d'effet de la fermeture : 04/04/2019
Date de fin de la personne morale
18/07/2084
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
11 AV DU VAL DE FONTENAY 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUYGUES MARIE-CLAIRE
Nom d'usage
TALLET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BIANCHI CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Gagny
Nom, Prénom(s)
RIGAL YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
LUCAS PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/07/1985
Siret
33306225500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration, exploitation par location ou autrement des biens Susdesignes. Acquisition de tous immeubles et de tous terrains et notamment d'un bien immobilier sis 11, avenue du val de Fontenay -94120-- Fontenay sous bois.
Adresse
11 AV 011 Avenue DU VAL DE FONTENAY
94120 , Fontenay-sous-Bois - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21723
Date d'ajout
06/05/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 04/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20870
Date d'ajout
19/04/2019
Description
Dissolution à compter du 03/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/12/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale les Affiches Parisiennes du 19/04/2019
Numéro d'observation
15932
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).