Entreprise : SODIEMA - SIREN 333 050 219
Identité
Dénomination
SODIEMA
SIREN (siège)
333 050 219
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2009
Début d’activité
09/11/2021
Date de fin de la personne morale
23/02/2084
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 CHE DU LANOT 64140 LONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Espace Crystal 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JALLON MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Saint-Maur-des-fosses
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/11/2021
Siret
33305021900042
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
11 CHE DU LANOT
64140 , LONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
33305021900018
Code APE
553A
Adresse
103 RUE MARCADET
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/08/1999
Siret
33305021900026
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Adresse
258 RUE MARCADET
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5485
Date d'ajout
21/08/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 19/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1262
Date d'ajout
24/02/2009
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal (transfert entrant) de Paris 75018, 258 rue Marcadet, à compter du 01/07/2008 Démissions de M JALLON Luc de son mandat de co-gérant, à compter du 01/07/2008 Adjonction de l'activité suivante : le conseil en art la recherche d'oeuvre la constitution de catalogue l'expertise et l'évaluation, à compter du 01/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).