Entreprise : GAEC BOUTILLIER - SIREN 333 020 709
Identité
Dénomination
GAEC BOUTILLIER
SIREN (siège)
333 020 709
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1985
Début d’activité
01/06/1985
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
265261.29 EUR
Adresse du siège
17 RUE LUCIEN ET ANDRE LAIGNEL 62190 LILLERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Hurionville
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTILLIER PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Lillers
Nom, Prénom(s)
BOUTILLIER JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Lillers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1985
Siret
33302070900015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Elevage d autres bovins et de buffles,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
17 RUE LUCIEN ET ANDRE LAIGNEL
62190 , LILLERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Hurionville
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 740 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 265 261.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).