Entreprise : TAPISIFT CARPETTES - SIREN 333 003 952
Identité
Dénomination
TAPISIFT CARPETTES
SIREN (siège)
333 003 952
Date d'immatriculation au RNE
05/07/1985
Date de fin de la personne morale
04/07/2075
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
426857.25 EUR
Adresse du siège
38 RUE DE PARIS 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARON PATRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Frelinghien
Nom, Prénom(s)
MONFRAIX PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VANHOVE JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Roubaix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1985
Siret
33300395200012
Code APE
4434
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
VOIR OBJET SOCIAL
Adresse
38 RUE DE PARIS
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/05/1993
Description
RADIATION D'OFFICE DU 26/5/1993 : JUGEMENT DU 25/5 /1993 PRONONCANT LA CLOTURE POUR INSUFISANCE D'ACT IF
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/07/1985
Description
Historique : FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE LA SIFT SA DONT LE SIEGE EST A NEUVILLE EN FERRAIN 17 -8-88 : CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR à LA MOITIE DU CAPITAL SOCIA L MODIFICATION D'OFFICE DU 18/11/1988 : DECLARATIO N DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 9/11/1988 JUGEMENT DU 14/11/1988 OUVRANT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. DATE PROVISOIRE DE CESSAT ION DES PAIEMENTS : 9/11/1988 ADMINISTRATEUR : ME LOEUILLE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME DUQUESNO Y 4, AV. DE FLANDRE MARCQ EN BAROEUL 29-11-1988 : ORDONNANCE DU 23-11-1988 AUTORISANT L'OUVERTURE D' UN COMPTE COURANT à LA BANQUE JOIRE PAJOT ET MARTI N, AGENCE DE TOURCOING. 6-1-1989 : JUGEMENT DU 21- 12-1988 PRONOCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - LIQU IDATEUR: ME DUQUESNOY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).