Entreprise : CUMA DES BOIS - SIREN 332 978 675
Identité
(Entreprise radiée le 04/09/2020)
Dénomination
CUMA DES BOIS
Sigle
"CUMA DES BOIS"
SIREN (siège)
332 978 675
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1985
Date de fin de la personne morale
07/07/2005
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
1981.84 EUR
Adresse du siège
80310 BELLOY-SUR-SOMME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIBAUT ANTOINE , REMY , GASTON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Belloy-sur-Somme
Nom, Prénom(s)
DEHOSTINGUE MICHEL , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Bovelles
Nom, Prénom(s)
VERMERSCH JEAN-MARIE , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Ville-le-Marclet
Nom, Prénom(s)
PURNELLE JOSEPH , HENRI , GHISLAIN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1928
Commune de résidence
Flixecourt
Nom, Prénom(s)
MOREL HENRI , EMILE , ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
Bovelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
33297867500012
Enseigne
"CUMA DES BOIS"
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
travaux agricoles
Adresse
Foyer Communal
80310 , Belloy-sur-Somme - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/07/1985
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL PUBLICATEUR : L'ACTION AGRICOLE PICARDE DU 26/04/1985 .-DATE CLOTURE EXERCICE SOCIAL : 31/12. -RAISON SOCIALE "CUMA DES BOIS A BELLOY-SUR-SOMME" LE VICE-PRESIDENT MR PURNELLE JOSEPH EST NE A VILLERS-LA-VILLE (BELGIQUE).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).