Entreprise : CONSTRUCTIONS DEUS - SIREN 332 964 840
Identité
Dénomination
CONSTRUCTIONS DEUS
SIREN (siège)
332 964 840
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1985
Date de fin de la personne morale
11/07/2035
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
PL DE LA HALLE 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEUS ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
LEXOS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
33296484000042
Code APE
5560
Origine du fonds
Autre
Activité principale
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, MARCHANDS DE BIENS
Adresse
PL DE LA HALLE
82140 , SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7222
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1016
Date d'ajout
06/04/1995
Description
Divers procédures collectives PAR JUGEMENT DU 5 AVRIL 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A COMPTER DU 05.04.95
Numéro d'observation
382
Date d'ajout
03/02/1994
Description
Divers procédures collectives PAR JUGEMENT DU 19.01.94, MONSIEUR EYCHENNE A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR REMY A COMPTER DU 19.01.94
Numéro d'observation
608
Date d'ajout
02/03/1991
Description
PAR JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1991, LE TRIBUNAL DE MONTAUBAN A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE JUGE COMMISSAIRE : MR REMY REPRESENTANT DES CREANCIERS : ENJALBERT JEAN CLAUDE A MONTAUBAN 13 RUE DE L'HOTEL DE VILLE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 30 SEPTEMBRE 1989 A COMPTER DU 27.02.91
Numéro d'observation
609
Date d'ajout
02/03/1991
Description
PAR JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1991, LE TRIBUNAL DE MONTAUBAN A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGE COMMISSAIRE MAINTENU : MR REMY LIQUIDATEUR : ENJALBERT JEAN CLAUDE A MONTAUBAN A COMPTER DU 27.02.91
Numéro d'observation
2385
Date d'ajout
16/08/1990
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE PAR ASSEMBLEE DU 31 JUILLET 1990 NOMINATION DE MR DEUS ROBERT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR LA SOCIETE RESTE INSCRITE SANS ACTIVITE COMMERCIALE A COMPTER DU 31.07.90
Numéro d'observation
1870
Date d'ajout
24/06/1989
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR MR DEUS ROBERT RCS 85 A 291, LA SOCIETE RESTE INSCRITE SANS ACTIVITE COMMERCIALE A COMPTER DU 01/06/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).