Entreprise : AFATEX - SIREN 332 962 315
Identité
Dénomination
AFATEX
SIREN (siège)
332 962 315
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1985
Date de fin de la personne morale
07/07/2035
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs
Adresse du siège
PL COTILLON BELIN 62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FACADE AVENUE FOCH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIQUEL BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Saint-Omer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
33296231500047
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Adresse
PL COTILLON BELIN
62500 , SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FACADE AVENUE FOCH
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/06/1985
Siret
33296231500021
Code APE
182E
Origine du fonds
Achat
Activité principale
la création, la fabrication, l à diffusion et le négoce en gros et au détail de tous articles de confection
Adresse
525 RUE rue des Nodingues
62240 , Desvres - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LE VILLAGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/04/1988
Description
: Radiation : transfert du siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/07/1985
Description
Historique des observations depuis le 08/07/1985 : Précédent Propriétaire / Exploitant : SARL SOCIETE DE CONFECTION DU BOULONNAIS SCB RCS B 311.719.405 RADIATION EFFECTUEE LE 20 NOVEMBRE 1985 ---- Election de Domicile : 26 AVRIL 1988 : RADIATION PAR SUITE DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A QUELMES, LIEUDIT LE VILLAGE 62500 SAINT OMER A COMPTER DU 30 OCTOBRE 1987. ----
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 30/10/1987. - Précision sur le sort du fonds : Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).